Hanes ariannol Hertford British Charitable Fund
Rhif yr elusen: 248198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.95m | £3.51m | £3.34m | £2.28m | £2.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.77m | £2.44m | £2.63m | £1.75m | £992.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £767.13k | £767.86k | £694.59k | £42.99k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.24m | £1.17m | £968.29k | £53.42k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.71m | £2.35m | £2.37m | £2.22m | £2.56m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £1.39m | £1.39m | £416.56k | £712.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.27m | £1.05m | £1.25m | £1.34m | £279.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £121.63k | £71.89k | £98.10k | £353.54k | £597.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £268.36k | £250.14k | £50.43k | £63.02k | £115.03k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.27m | £1.05m | £1.25m | £1.34m | £279.51k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.