Dogfen lywodraethu OCTAGON THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 248833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 JUNE 1966 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 7 OCTOBER 1983, 15 AUGUST 1986, 11 SEPTEMBER 1995 AND 25 NOVEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY BY THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC, AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFOR PROVIDED THAT ALL OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.