ymddiriedolwyr THE ELECTRICAL SAFETY COUNCIL
Rhif yr elusen: 257376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Ann Frost | Cadeirydd | 01 May 2021 |
|
|||||
Robert Arthur Hudson Gosling | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Rajeev Vagdia | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Rahul Bhalinge | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Paul Adam Neville | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Nicola Jayne Hussey | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Martha Grace Desmond | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Richard Olszewski | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Armelle Boisset | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|||||
Alan Wells | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Emma Hudson | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
Tom Connelly | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
Adam John Scott Williams | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
Andy Chaplin | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.