Hanes ariannol KINGSWAY CLC TRUST
Rhif yr elusen: 265612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £880.88k | £6.56m | £4.47m | £5.77m | £6.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £893.79k | £3.67m | £4.47m | £5.83m | £6.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £173.59k | £13.62k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.38k | £3.19m | £47.51k | £109.95k | £43.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £866.21k | £3.35m | £4.17m | £5.58m | £6.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.29k | £25.26k | £81.11k | £67.08k | £79.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £173.59k | £13.62k | £8.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £109.95k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £868.30k | £3.65m | £4.44m | £5.78m | £6.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.49k | £19.44k | £29.98k | £49.10k | £66.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.62k | £203.13k | £232.15k | £258.97k | £262.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.60k | £1.10k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.02k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.