ymddiriedolwyr THE ELGAR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 266849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Rt Hon David Mellor QC | Cadeirydd | 15 June 2013 |
|
|
||||
Jukles Grafton Knight | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
John Frederick Norris | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
PROFESSOR JOHN WHENHAM | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|||||
WILLIAM HUGH CARSLAKE | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|
||||
ANDREW HUGH ALISTAIR NEILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW JOHN JOWETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL MESSENGER OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.