ymddiriedolwyr LEAGUE OF FRIENDS OF ST BARNABAS HOSPITAL SALTASH
Rhif yr elusen: 266967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBARA ANN MAY | Cadeirydd | 12 May 2013 |
|
|||||||||
Melanie Kirsty Richardson Cowie | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||||||
Hilary Anne Frank | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|||||||||
Richard Edward Bickford | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|||||||||
PETER ALEXANDER THISTLETHWAITE | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||||||
Susie Foster | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||||||
Dr Mary Bernadette Shears | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
||||||||
PAMELA CHRISTINE KEVERN | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|
||||||||
MRS JENNY JEFFERIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.