Hanes ariannol CANTERBURY THEATRE AND FESTIVAL TRUST
Rhif yr elusen: 279714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £776.79k | £632.41k | £447.51k | £454.26k | £622.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £793.94k | £729.18k | £459.86k | £485.41k | £650.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.56k | N/A | £162.26k | £2.79k | £17.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £113.98k | £98.70k | N/A | N/A | £82.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £448.30k | £193.40k | N/A | N/A | £162.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £448.30k | £339.84k | N/A | N/A | £375.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £179 | £470 | N/A | N/A | £1.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £647.25k | £715.80k | N/A | N/A | £619.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £140.67k | £5.60k | N/A | N/A | £24.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.85k | £0 | N/A | N/A | £7.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £6.02k | £7.78k | N/A | N/A | £6.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.