Dogfen lywodraethu REVITALISE RESPITE HOLIDAYS
Rhif yr elusen: 295072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/08/1986 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/08/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16/09/2014 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25/11/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 SEP 2018 as amended on 17 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE THE WELFARE AND REHABILITATION OF PHYSICALLY DISABLED PERSONS AND TO (II) PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.