ymddiriedolwyr THE NATIONAL MUSEUM OF LABOUR HISTORY
Rhif yr elusen: 295260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cllr Nathaniel Tetteh | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Dr David Luckin | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Matilda Quiney | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Adele Douglas | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Susannah Thompson | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|||||
Victoria Phillips | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Katherine Savage | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
BERNARD DONOGHUE | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|||||
Lord John Steven Bassam | Ymddiriedolwr | 29 April 2016 |
|
|||||
KAY CARBERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.