ymddiriedolwyr Coram Beanstalk
Rhif yr elusen: 296454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieran Nathan Miles | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Stefano Maifreni | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Sharon Lambert | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Hanif Barma | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|||||
Philip Nelson | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Saana Elizabeth Johanna Karki | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
JILL PATRICIA PAY | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.