ymddiriedolwyr CHURCH URBAN FUND
Rhif yr elusen: 297483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHERINE MCPHERSON | Cadeirydd | 18 July 2023 |
|
|||||||||
Jacqueline Broughton | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||||||
Matthew Toby Nathan Girt | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||
Chandru Michael Dissanayeke | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||
Christopher James Cummings | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||||
Rev Catherine Frances Allison | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||||||
Susan Catherine Chalkley OBE FCIH | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|||||||||
Alison Esther Grieve | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.