ymddiriedolwyr REDBROOK VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin John Rushby | Cadeirydd | 08 October 2016 |
|
|
||||
Mike Anthony Warren | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Steve Wareham | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Bridget Purvis | Ymddiriedolwr | 10 October 2015 |
|
|||||
Martyn Tyler | Ymddiriedolwr | 08 November 2010 |
|
|
||||
Valerie Southall | Ymddiriedolwr | 02 May 2009 |
|
|
||||
Linda Park | Ymddiriedolwr | 01 November 2001 |
|
|
||||
Sylvia Adcock | Ymddiriedolwr | 03 November 1991 |
|
|||||
Jim Dunn | Ymddiriedolwr | 03 November 1991 |
|
|
||||
KENNETH CHARLES WINTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.