Hanes ariannol WESTBOURNE HOUSE SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.26m | £5.39m | £5.14m | £6.07m | £7.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.21m | £5.25m | £5.15m | £5.58m | £6.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £388.64k | £155.41k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £124 | £268.49k | £0 | £11.91k | £53.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.77k | £0 | £89.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.18m | £4.72m | £4.97m | £5.94m | £6.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.67k | £18.04k | £15.96k | £33.75k | £80.60k | |
|
Incwm - Arall | £53.57k | £388.64k | £155.41k | £80.35k | £85.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.21m | £5.25m | £5.14m | £5.57m | £6.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.28k | £4.40k | £7.96k | £9.86k | £52.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.29k | £17.71k | £0 | £19.15k | £20.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £18.12k | £0 | £0 | £685 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £4.40k | £0 | £9.86k | £10.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.