Dogfen lywodraethu ST AUGUSTINE'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 307961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 28/06/1848, SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 12/06/1947 AND 10/04/1979, SCHEME DATED 29/09/1976 AS AMENDED BY SCHEME DATED 28/01/1980
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF A COLLEGE TO PROVIDE AN EDUCATION TO QUALIFY YOUNG MEN FOR THE SERVICE OF THE CHURCH IN THE DISTANT DEPENDENCIES OF OUR EMPIRE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CANTERBURY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.