ymddiriedolwyr LAMDA LTD
Rhif yr elusen: 312821
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT HON SHAUN ANTHONY WOODWARD | Cadeirydd | 04 March 2013 |
|
|
||||
Professor Dame Shirley Anne Teresa Pearce | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Nese Guner Rosborough | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Nathan Richardson | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Prof, OBE Frances Corner | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|||||
Prof Naren Anthony Barfield | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Georgia Brown | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
DAVID ROPER | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
Michelle Janice Daisley | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Alex Joseph Farrell | Ymddiriedolwr | 30 July 2023 |
|
|
||||
Katherine Agneta Channon | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Rory Michael Kinnear | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Annabel Chisha Mutale Reed | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Leah Isabelle Melanie Ferguson | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Professor Mohammad Dastbaz | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
Professor Carole-Anne Upton | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
Shamez Alibhai | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Thomas Laing-Baker | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|
||||
LORD THOMAS ORLANDO CHANDOS | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Helen Sarah Wright | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Joanne Margaret Hirst | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
Olga Basirov | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.