Hanes ariannol THE SOUTHWARK DIOCESAN BOARD OF EDUCATION (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 313001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62m | £2.77m | £17.28m | £9.23m | £8.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.28m | £2.45m | £6.44m | £10.90m | £4.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.30m | £5.58m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £752.42k | £754.90k | £15.16m | £7.26m | £6.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £592.55k | £591.67k | £547.40k | £554.79k | £566.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £630.21k | £642.75k | £620.65k | £605.47k | £670.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £9.13k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £644.14k | £785.44k | £951.64k | £817.09k | £1.00m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.16m | £2.25m | £6.10m | £10.39m | £4.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £119.37k | £192.35k | £345.94k | £511.35k | £431.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.69k | £57.89k | £46.47k | £55.28k | £62.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £4.10m | £7.67m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.58k | £27.17k | £22.33k | £24.48k | £34.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.