ymddiriedolwyr MUSEUM OF MODERN ART LIMITED
Rhif yr elusen: 313035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina Cree | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Jenny Garcia | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Lady Beatrice Marie Francoise Lupton | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Elizabeth McCarthy | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Antony Perring | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|||||
Anna Yang | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
||||
Patrick Duncan Holmes | Ymddiriedolwr | 07 May 2016 |
|
|
||||
Heidi Baravalle | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.