Hanes ariannol THE WINSTON CHURCHILL MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 313952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.32m | £576.64k | £592.39k | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.21m | £2.51m | £2.26m | £2.46m | £3.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £616.01k | £560.44k | £54.58k | £63.94k | £543.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £876.61k | £759.39k | £522.06k | £528.45k | £763.25k | |
|
Incwm - Arall | £8.06k | £1.36k | £0 | £0 | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £2.00k | £20.86k | £36.67k | £5.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.96m | £2.22m | £1.93m | £2.09m | £2.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £252.33k | £298.65k | £334.28k | £364.92k | £394.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.21k | £87.54k | £107.68k | £125.16k | £140.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £176.75k | £173.38k | £189.27k | £197.74k | £185.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.