ymddiriedolwyr NOTTINGHAMSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1069538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT HON SIMON PATRICK TIPPING | Cadeirydd |
|
||||||
Stuart Ross | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Robert Moyle | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Heather Ruth Parker | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|||||
Nadeem Raza | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
KEVIN HYLAND | Ymddiriedolwr | 13 November 2020 |
|
|||||
Mark Goldby | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|||||
Lynn Betts | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|||||
Nikki Weston | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
||||
KEVIN PRICE | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
||||
LADY DIANA MEALE | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.