Hanes ariannol YORKSHIRE DALES RAILWAY MUSEUM TRUST (HOLDINGS) LIMITED
Rhif yr elusen: 1116386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (117 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £659.54k | £688.38k | £607.81k | £1.17m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £633.28k | £687.69k | £552.05k | £1.08m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.00k | £20.95k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.95k | £16.32k | £36.65k | £52.90k | £261.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £154.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £617.85k | £655.22k | £410.19k | £909.70k | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.95k | £5.11k | £4.61k | £4.26k | £519 | |
|
Incwm - Arall | £6.80k | £11.73k | £156.37k | £204.35k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £595.29k | £653.48k | £533.29k | £1.06m | £1.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.99k | £34.21k | £18.76k | £17.19k | £182.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £200.34k | £223.92k | £247.89k | £353.07k | £34.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.