ymddiriedolwyr CHASE AFRICA (Community Health and Sustainable Environment)
Rhif yr elusen: 1082958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBY AYKROYD | Cadeirydd | 01 October 2012 |
|
|||||
Dr Stephen Bown | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Krupa Hirani Mehta | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Claire Marie Maxey | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|||||
Matilda Ingabire Mutanguha | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Edward Pycraft | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Victoria Rumbold Wright | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Michael Wheeler | Ymddiriedolwr | 15 July 2017 |
|
|
||||
DOROTHY PAYNE | Ymddiriedolwr | 03 June 2012 |
|
|
||||
Oliver Whaley | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.