ymddiriedolwyr WORTHING CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1093113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamsin Jane Cundy | Cadeirydd | 15 October 2019 |
|
|
||||
Valerie Mount | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Victoria Jane Burcombe | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Crockett | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|||||
Dr Peter George Bernard Johnston | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|||||
ANGELA MARGARET BROOKE | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
||||
FIONA CLAIRE CRANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRY PHILIP BATES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.