ymddiriedolwyr CARING TOGETHER CHARITY
Rhif yr elusen: 1091522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Victoria Hayes | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Bertone Santos Socorro | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|||||
Christina O'Connell | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Amanda Hill | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Donna Marie Talbot | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Stuart Mclellan Evans | Ymddiriedolwr | 06 August 2017 |
|
|
||||
David Stewart Hipple | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
Alison Griffiths | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|||||
Christina Wells | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.