ymddiriedolwyr HEREFORDSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1094935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANK MYERS | Cadeirydd | 08 December 2016 |
|
|||||
Molly Elizabeth Lewin | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Jeremy Wilding | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Patricia Claire Hodsoll Thomas | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Sarah Louise de Rohan | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Nell Pearce-Higgins | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Alex Davies | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Philippa Patricia Spens | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|||||
Karen Hall | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Shelagh Jean Macsorley Wynn | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Laura Hughes | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Geoffrey John Hughes | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|||||
antony John Innes Lowther | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.