Hanes ariannol PRESTFELDE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1102931
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.73m | £3.98m | £3.72m | £4.37m | £5.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.50m | £3.71m | £3.73m | £4.09m | £4.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £44.02k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.13k | £23.52k | £76.58k | £50.47k | £2.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £67.38k | £109.39k | £54.44k | £82.37k | £152.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.66m | £3.85m | £3.58m | £4.23m | £4.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £952 | £1.96k | £1.89k | £1.89k | £13 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.13k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.50m | £3.67m | £3.70m | £4.04m | £4.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £33.62k | £30.20k | £47.60k | £43.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.25k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.