ymddiriedolwyr THE GURKHA WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1103669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieutenant General Richard Wardlaw OBE | Cadeirydd | 02 November 2020 |
|
|
||||
Brigadier Jody Davies MBE | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Ranjani Kearsley | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|||||
Colonel David John Robinson | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
John Geoffrey Rupert David | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Patrick Mark Allan Grant | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Hemchandra Rai MBE BEM | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Ann Levin | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Stephen Cooper | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Dr JOHN KEELING | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.