Hanes ariannol THE MYRIAD CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1109843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £729.45k | £723.07k | £631.07k | £578.03k | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £753.22k | £718.96k | £577.95k | £569.62k | £665.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £562.40k | £512.15k | £370.56k | £485.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.99k | £26.51k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.71k | £94.15k | £102.15k | £164.93k | £605.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.18k | £10.20k | £6.66k | £42.54k | £90.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £660.55k | £618.71k | £512.15k | £370.56k | £485.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £10.11k | £0 | £200 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £33.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £753.22k | £718.96k | £577.95k | £569.62k | £640.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £24.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £31.51k | £55.79k | £40.06k | £71.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.