Hanes ariannol PAVILION DANCE SOUTH WEST LIMITED
Rhif yr elusen: 1111641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.33m | £1.17m | £968.62k | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £1.57m | £1.06m | £1.09m | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £765.99k | £754.45k | £969.37k | £840.78k | £714.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £168.22k | £171.90k | £355.79k | £188.42k | £181.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £179.94k | £160.56k | £54.04k | £57.20k | £97.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.05m | £994.51k | £756.88k | £722.94k | £729.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £950 | £1.06k | £178 | £67 | £1 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £11.05k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.57m | £985.05k | £1.00m | £923.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.35k | £5.73k | £79.77k | £83.63k | £111.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.72k | £16.16k | £6.65k | £7.02k | £147.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.