Dogfen lywodraethu PAVILION DANCE SOUTH WEST LIMITED
Rhif yr elusen: 1111641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/07/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/08/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/04/2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/09/2013 as amended on 30 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AT LARGE PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING OPPORTUNITIES TO CREATE, UNDERSTAND, WATCH AND TAKE PART IN THE ART OF DANCE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.