ymddiriedolwyr PAVILION DANCE SOUTH WEST LIMITED
Rhif yr elusen: 1111641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Kieron Nixon | Cadeirydd | 23 March 2023 |
|
|
||||
Peter Joseph Preselo | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Hannah Rose Malone | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan Mark Ward | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Natasha Zubida Player | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Olivia Girling | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
MATTHEW CLEAVER | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|||||
Dr Mercy Harriet Nabirye | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|||||
Toby Alexander Marden | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.