ymddiriedolwyr AGE CONCERN GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1111773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Phillips | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Helen Ginman | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Ian Pollock Donald | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|||||
Ahmed-said Hansdot | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Ian Crocombe | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Helen Bown | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Patricia Le Rolland | Ymddiriedolwr | 14 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.