Dogfen lywodraethu GENETIC ALLIANCE UK LTD
Rhif yr elusen: 1114195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 APRIL 2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 18 MAY 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 SEP 2016 as amended on 25 Sep 2018 as amended on 17 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR THE PUBLIC BENEFIT ARE:- A) TO RELIEVE PERSONS AFFECTED BY A GENETIC CONDITIONS; B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC CONCERNING GENETIC CONDITIONS IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES OF THE CHARITY THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.