ymddiriedolwyr SOLICITORS BENEVOLENT ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1124512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRGINIA SALTER | Cadeirydd | 10 March 2021 |
|
|
||||
Ejike Ndaji | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Rachel Anne Nir | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Rory Mark OKeeffe | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Hannah Al-Rifai | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Simon Robert Dinnick | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
James Brennan | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Robert Roy Banner | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Rebecca Litherland | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Eugene Paschal Farrell | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Wauchope | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|||||
Shams-Ur Rahman | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||
Mohammad Haroon Qayum | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||
Tanya Ingrid Dunbar | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.