ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF DERBY THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1129005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Grace Nelson | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Jill Adamson | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Michael David Pinchbeck | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Susan Ambler | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|||||
Professor Keith Andrew John McLay | Ymddiriedolwr | 13 April 2018 |
|
|||||
Kathryn Mary Mitchell | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
Jane Claire | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.