ymddiriedolwyr CHINA FLEET TRUST
Rhif yr elusen: 1135918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma Jane Roe | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|||||||||
Nicola Sarah Jonas | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||
Andrew John Collacott | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||
John Stuart Weale | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||||||
Hilary Anne Frank | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|||||||||
Claire Lees | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||||||
Rebecca French | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||||||
STEPHEN COX | Ymddiriedolwr | 31 July 2020 |
|
|
||||||||
ALASTAIR KEITH CAMP MBA FCIB | Ymddiriedolwr | 07 January 2017 |
|
|
||||||||
IAN ROBERT DOUGLAS | Ymddiriedolwr | 07 January 2017 |
|
|
||||||||
ROB BALDRY | Ymddiriedolwr | 29 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.