ymddiriedolwyr BLACKPOOL CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1130422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (127 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Dunstan | Cadeirydd | 22 January 2016 |
|
|||||||
Alistair Humphreys | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||||
James Davenport | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||||
Cllr Mark Smith | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||||
MATTHEW WILLEY | Ymddiriedolwr | 23 June 2011 |
|
|
||||||
JEREMY RICHARD DABLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LYNN SUZANNE WILLIAMS LLB | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.