Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DULWICH, ST BARNABAS
Rhif yr elusen: 1138011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £521.86k | £512.37k | £431.45k | £483.05k | £529.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £485.65k | £519.06k | £473.75k | £527.45k | £566.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £296.41k | £287.52k | N/A | N/A | £289.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.93k | £3.43k | N/A | N/A | £1.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £207.26k | £212.46k | N/A | N/A | £110.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.81k | £8.33k | N/A | N/A | £191.00k | |
|
Incwm - Arall | £2.46k | £643 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.00k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £426.19k | £461.44k | N/A | N/A | £499.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.46k | £57.62k | N/A | N/A | £67.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.22k | £2.22k | N/A | N/A | £2.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.