Hanes ariannol Autistic Minds
Rhif yr elusen: 1143855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300.59k | £685.94k | £354.17k | £749.72k | £829.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £285.53k | £437.23k | £508.75k | £664.56k | £913.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.13k | £168.02k | £50.85k | £80.03k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £127.19k | £201.61k | £15.00k | £126.56k | £103.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £253.24k | N/A | £447.18k | £828.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £301.48k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £429.30k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £1.05k | £552 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.33k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.10k | N/A | £33.83k | £53.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £39.50k | N/A | £630.72k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £396.63k | N/A | £0 | £860.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.