Hanes ariannol SIZE OF WALES
Rhif yr elusen: 1143178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £543.89k | £990.56k | £1.28m | £1.21m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £487.12k | £658.21k | £1.21m | £1.16m | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £308.92k | £747.18k | £910.40k | £800.00k | £651.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £543.78k | £990.37k | £223.31k | £192.91k | £174.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £1.06m | £1.02m | £928.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £114 | £194 | £330 | £236 | £1.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £485 | £200 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £487.06k | £658.08k | £1.21m | £1.16m | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £2.10k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.18k | £5.52k | £4.84k | £6.08k | £5.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £310.89k | £652.57k | £902.43k | £756.63k | £815.62k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £57 | £129 | £106 | £0 | £152 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.