ymddiriedolwyr SOUMIK DATTA ARTS
Rhif yr elusen: 1153491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAHID BASHIR AHMED | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Alokendra Sanyal | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Meera Misra Kaushik | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|||||
Alys Jones | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Sam Toolan | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
||||
Tana Wollen | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
||||
Ferdinand Lovett | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.