ymddiriedolwyr MUSIC FOR EVERYONE
Rhif yr elusen: 1153412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HESS | Cadeirydd | 28 January 2017 |
|
|
||||
Robert David Orton | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
David Gerald Fredrick Hatherly | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Gary Ackrill | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Dr Catherine Hocking | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
ZARIN JOSIE TANVIR | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|||||
Janet Mary Wootton | Ymddiriedolwr | 25 January 2020 |
|
|
||||
RACHEL LOUISE EMMETT | Ymddiriedolwr | 28 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.