Hanes ariannol THE PERSHORE RIVERSIDE CENTRE
Rhif yr elusen: 1156413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.83k | £60.95k | £85.22k | £89.54k | £104.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.21k | £64.39k | £70.73k | £90.93k | £103.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.62k | £36.58k | £69.02k | £65.94k | £66.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.