Hanes ariannol HEALTHWATCH KINGSTON UPON THAMES
Rhif yr elusen: 1159377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.10k | £164.33k | £156.90k | £172.00k | £165.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.41k | £150.38k | £182.32k | £148.64k | £175.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £141.50k | £129.00k | £136.00k | £158.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £149.10k | N/A | N/A | £36.00k | £6.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.