Hanes ariannol COMMONWORK TRUST
Rhif yr elusen: 1160725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £802.15k | £1.02m | £1.09m | £1.33m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £935.85k | £569.26k | £1.23m | £1.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.00k | £34.97k | £777.99k | £209.58k | £368.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £200.26k | £209.91k | £596.46k | £14.63k | £11.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.17k | £177.15k | £14.60k | £183.97k | £285.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £508.60k | £591.89k | £437.61k | £1.01m | £1.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £103.63k | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.12k | £40.25k | £6.07k | £121.94k | £121.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £36.40k | £500 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £998.58k | £926.78k | £566.86k | £1.04m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.90k | £9.07k | £2.40k | £4.55k | £23.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.71k | £19.47k | £4.50k | £11.50k | £45.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.09k | £2.36k | £2.40k | £4.55k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £187.59k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.