Hanes ariannol WITHAM HALL SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 507070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.18m | £4.01m | £4.23m | £4.61m | £4.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13m | £4.04m | £4.20m | £4.52m | £4.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.83k | £13.73k | £14.14k | £21.72k | £21.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.99k | £16.94k | £8.42k | £3.06k | £59.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £39.95k | £30.68k | £44.76k | £40.94k | £49.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.08m | £3.77m | £4.04m | £4.54m | £4.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.74k | £5.17k | £440 | £2.24k | £7.97k | |
|
Incwm - Arall | £3.30k | £185.63k | £137.71k | £23.00k | £26.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.10m | £4.01m | £4.14m | £4.45m | £4.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £26.56k | £56.83k | £64.58k | £30.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.03k | £25.33k | £27.86k | £35.52k | £30.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £31.97k | £0 | £0 | £0 | £45.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.