ymddiriedolwyr THE W P H CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 507325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mary Exon | Cadeirydd | 14 July 2020 |
|
|
||||
Dr Andrew Keith Short | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Jagdeep Sandher | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Glenn Walker | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Gabathuler | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Philip James Perkins | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
NEIL MORRIS | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|||||
Martin John Turner | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Chris Marguerie | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Eileen Berridge | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
||||
Dr MARAKATHAM VENKATARAMAN | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|||||
Dr Peter Dermot Joseph Handslip | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
|||||
PROFESSOR ROBERT JAMES GRIEVE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.