ymddiriedolwyr CRADLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 508710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JEFF WHITE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Susan Gale Humphreys | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Peter John Warner | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Ivan Smart | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|||||
Joy Edwards | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Ian Hyson | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
||||
Julia Elizabeth Maclagan | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||
MARTIN JAMES McALEESE | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|
||||
MARGARET EDGAR | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|||||
MRS JAN DAMPNEY | Ymddiriedolwr | 10 September 2011 |
|
|
||||
MR KEN NASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TERRY ROBSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHRIS LOWDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.