Hanes ariannol SIGHT CYMRU
Rhif yr elusen: 1171471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £428.17k | £440.07k | £518.07k | £449.91k | £554.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £441.04k | £453.67k | £462.57k | £470.32k | £534.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £294.40k | £278.83k | £342.63k | N/A | £411.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.28k | £357.38k | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £9.97k | N/A | £16.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £2.87k | N/A | £6.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £481.68k | N/A | £504.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £23.55k | N/A | £26.48k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £458.35k | N/A | £522.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £4.22k | N/A | £11.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £15.62k | N/A | £4.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £3.11k | N/A | £3.36k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.