ymddiriedolwyr SIGHT CYMRU
Rhif yr elusen: 1171471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHODA WILLIAMS | Cadeirydd | 03 July 2018 |
|
|
||||
Aji Ramanujam Raghuram | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Himalee Rupesinghe | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Prof Rachel North | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Susan Margaret Hughes | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Matthew Thomas | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Philip Stephen Evans | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Jonathan Mudd | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||
John Richard James Beavan | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|
||||
DAVID JOHN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.