ymddiriedolwyr DULWICH PREP LONDON
Rhif yr elusen: 1174356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Kate Kelleher | Cadeirydd | 17 October 2018 |
|
|||||
Dr Charles Benjamin Richard Fairhurst | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Jervis Rhodes | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Stephen John Smith | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Jean Lovett | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
WILLIAM MARTIN ALASTAIR LAND | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Huw George Carvil Humphreys | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Frank Crow | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Dr Henrietta Caroline Angela Deasy | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
MR JOE STEEL | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.